VĚRA CÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20227655, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 235, 34 |
|
VĚRA CÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20227655, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 235, 34, Prosetická 235/34, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Věra Cínová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
43601, 5150507, Litvínov, náměstí Míru, 11 |
|
Věra Cínová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
43601, 5150507, Most, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Šefčík
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
Jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
54401, 25079531, Dvůr Králové nad Labem, Tyršova, 648 |
|
Petr Šefčík
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
Jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
54401, 25079531, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Tyršova, 648, Tyršova 648, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Jana Angelovičová
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
Jednatel |
06.10.2008 |
Adresa: |
43601, 5154944, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 862 |
|
Jana Angelovičová
|
Neaktivní
od 17.12.2008
|
Jednatel |
06.10.2008 |
Adresa: |
43601, 5154944, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 862, Alešova 862, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|