Ing. ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
43401, 5107954, Most, Most, Most, Krátká, 2676, 7 |
|
Ing. Štěpán Šmejkal
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2023 |
Adresa: |
43401, 5107954, Most, Most, Most, Krátká, 2676, 7, Krátká 2676/7, 43401 Most |
|
Ing. ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
43401, 5106931, Most, Most, Most, Jakuba Arbesa, 2574, 3 |
|
Ing. ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 18.02.2023
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
43401, 5106931, Most, Most, Most, Jakuba Arbesa, 2574, 3, Jakuba Arbesa 2574/3, 43401 Most |
|
Ing. ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5107954, Most, Most, Most, Krátká, 2676, 7 |
|
Ing. Štěpán Šmejkal
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5107954, Most, Most, Most, Krátká, 2676, 7, Krátká 2676/7, 43401 Most |
|
ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
|
03.09.2013 |
Adresa: |
28912, 18221289, Hradištko, Hradištko, Kersko, 188 |
|
ŠTĚPÁN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
|
03.09.2013 |
Adresa: |
28912, 18221289, Nymburk, Hradištko, Hradištko, Kersko, 188, Kersko 188, 28912 Hradištko |
|
Ing. MAREK HŘEBÍK
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
Jednatel |
22.11.2012 |
Adresa: |
41002, 16846184, Lovosice, Lovosice, Wolkerova, 756, 7 |
|
Ing. MAREK HŘEBÍK
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
Jednatel |
22.11.2012 |
Adresa: |
41002, 16846184, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Wolkerova, 756, 7, Wolkerova 756/7, 41002 Lovosice |
|
Ing. Miloš Malý
|
Neaktivní
od 22.11.2012
|
Jednatel |
27.11.2008 |
Adresa: |
41115, 16735617, Třebenice, Mrsklesy, 48 |
|
Ing. Miloš Malý
|
Neaktivní
od 22.11.2012
|
Jednatel |
27.11.2008 |
Adresa: |
41115, 16735617, Litoměřice, Třebenice, Mrsklesy, 48, Mrsklesy 48, 41115 Třebenice |
|