JOSEF HOLDY
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
43401, 5091195, Most, Most, Most, Josefa Ševčíka, 864, 20 |
|
JOSEF HOLDY
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
43401, 5091195, Most, Most, Most, Josefa Ševčíka, 864, 20, Josefa Ševčíka 864/20, 43401 Most |
|
JOSEF HOLDY
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
Jednatel |
03.07.2020 |
Adresa: |
43401, 5091101, Most, Most, Most, Josefa Ševčíka, 855, 12 |
|
JOSEF HOLDY
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
Jednatel |
03.07.2020 |
Adresa: |
43401, 5091101, Most, Most, Most, Josefa Ševčíka, 855, 12, Josefa Ševčíka 855/12, 43401 Most |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Jednatel |
12.01.2019 |
Adresa: |
43114, 40352005, Chomutov, Strupčice, Strupčice, 237 |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 03.07.2020
|
Jednatel |
12.01.2019 |
Adresa: |
43114, 40352005, Chomutov, Strupčice, Strupčice, 237, č.p. 237, 43114 Strupčice |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
43401, 40242901, Most, Souš, Pod Hněvínem, 209 |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 04.07.2018
|
jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
43502, 40242901, Most, Most, Souš, Pod Hněvínem, 209, Pod Hněvínem 209, Souš, 43502 Most |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
43401, 5103657, Most, Most, Mikoláše Alše, 2246, 18 |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
43401, 5103657, Most, Most, Most, Mikoláše Alše, 2246, 18, Mikoláše Alše 2246/18, 43401 Most |
|
Jiří Žižka
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
43401, 5103657, Most, Mikoláše Alše, 2246/18 |
|
JIŘÍ ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
43401, 5103657, Most, Most, Most, Mikoláše Alše, 2246, 18, Mikoláše Alše 2246/18, 43401 Most |
|