JAKUB MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.06.2023 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
MARTIN HAMPL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
24.06.2023 |
Adresa: |
46015, 23724102, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Franklinova, 729, Franklinova 729, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
PETR ČIHÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.06.2023 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
KARLA ČEPELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
46005, 23781751, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 344, 12 |
|
JAKUB MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21 |
|
LIBUŠE ÚRADNÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46343, 23622431, Liberec, Světlá pod Ještědem, Hodky, 3 |
|
KARLA ČEPELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
Místopředseda výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
46005, 23781751, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 344, 12, Tyršova 344/12, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
KARLA NOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Místopředseda výboru |
31.07.2020 |
Adresa: |
46005, 23781751, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 344, 12 |
|
KARLA NOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Místopředseda výboru |
31.07.2020 |
Adresa: |
46005, 23781751, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 344, 12, Tyršova 344/12, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
KARLA NOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Místopředseda výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21 |
|
KARLA NOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
Místopředseda výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
LIBUŠE ÚRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
Člen výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46343, 23622431, Liberec, Světlá pod Ještědem, Hodky, 3, Hodky 3, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
JAKUB MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
Předseda výboru |
13.08.2019 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
ROSTISLAV PENÍŠKA
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
46007, 23767570, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Matoušova, 64, 11 |
|
ROSTISLAV PENÍŠKA
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
46007, 23767570, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Matoušova, 64, 11, Matoušova 64/11, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
předseda výboru |
20.03.2017 |
Adresa: |
46001, 27112357, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, 681 |
|
MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
předseda výboru |
20.03.2017 |
Adresa: |
46001, 27112357, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, 681, Na Mlýnku 681, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
předseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21 |
|
ROSTISLAV PENÍŠKA
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21 |
|
JAKUB MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
místopředseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21 |
|
MARTIN HAVLÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
předseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
ROSTISLAV PENÍŠKA
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
JAKUB MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
místopředseda výboru |
16.04.2014 |
Adresa: |
46001, 23763680, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Chrastavská, 202, 21, Chrastavská 202/21, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|