Mgr. RADKA PJENTAK JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Místopředseda představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
41703, 20183763, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a |
|
Mgr. RADKA PJENTAK JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Místopředseda představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
41703, 20183763, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a, Ruská 238/18a, Bystřice, 41703 Dubí |
|
LUCIE JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
41712, 18533817, Teplice, Proboštov, Proboštov, K hrázi, 544, 3 |
|
LUCIE JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
41712, 18533817, Teplice, Proboštov, Proboštov, K hrázi, 544, 3, K hrázi 544/3, 41712 Proboštov |
|
Mgr. RADKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Místopředseda představenstva |
04.09.2013 |
Adresa: |
41703, 20183763, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a |
|
Mgr. RADKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
Místopředseda představenstva |
04.09.2013 |
Adresa: |
41703, 20183763, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a, Ruská 238/18a, Bystřice, 41703 Dubí |
|
Mgr. Radka Jelínková
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
Místopředseda představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41703, 20183763, Dubí, Bystřice, Ruská, 238/18 |
|
Lucie Jelínková
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Předseda představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41712, 18531415, Proboštov, Proboštovská, 294, 37 |
|
Lenka Sobková
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Člen představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41712, 18532586, Proboštov, Proboštovský sad, 427, 2 |
|
Mgr. RADKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
Místopředseda představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41703, 20183763, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a, Ruská 238/18a, Bystřice, 41703 Dubí |
|
Lucie Jelínková
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Předseda představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41712, 18531415, Teplice, Proboštov, Proboštov, Proboštovská, 294, 37, Proboštovská 294/37, 41712 Proboštov |
|
Lenka Sobková
|
Neaktivní
od 18.07.2016
|
Člen představenstva |
07.07.2011 |
Adresa: |
41712, 18532586, Teplice, Proboštov, Proboštov, Proboštovský sad, 427, 2, Proboštovský sad 427/2, 41712 Proboštov |
|
Radka Jelínková
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Předseda představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41703, Dubí 3, Bystřice, Ruská, 238/18 |
|
Mgr. Daniel Hejzlar
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Místopředseda představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41501, 20274181, Teplice, Opavská, 2615 |
|
MUDr. Miroslav Brůža
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Člen představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41501, 20261004, Teplice, Potěminova, 1359/10 |
|
RADKA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Předseda představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41703, 20183763, Teplice, Dubí, Bystřice, Ruská, 238, 18a, Ruská 238/18a, Bystřice, 41703 Dubí |
|
Mgr. Daniel Hejzlar
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Místopředseda představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41501, 20274181, Teplice, Teplice, Teplice, Opavská, 2615, Opavská 2615, 41501 Teplice |
|
MUDr. Miroslav Brůža
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
Člen představenstva |
16.12.2009 |
Adresa: |
41501, 20261004, Teplice, Teplice, Teplice, Potěminova, 1359, 10, Potěminova 1359/10, 41501 Teplice |
|
Valerij Adamenko
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
43401, 5112117, Most, Růžová, 3093/27 |
|
Miloslav Cibulka
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
40502, 64262, Janov, 50 |
|
Jiří Fuksa
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
26901, 8665231, Rakovník, Boční, 2389 |
|
VALERIJ ADAMENKO
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
43401, 5112117, Most, Most, Most, Růžová, 3093, 27, Růžová 3093/27, 43401 Most |
|
Miloslav Cibulka
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
40502, 64262, Děčín, Janov, Janov, 50, č.p. 50, 40502 Janov |
|
Jiří Fuksa
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
Člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
26901, 8665231, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Boční, 2389, Boční 2389, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|