ZUZANA KAUROVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Předseda výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069548, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 156 |
|
Ing. JIŘÍ HÁJEK
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Místopředseda výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069530, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 155 |
|
ALENA HAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Člen výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069548, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 156 |
|
ZUZANA KAUROVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Předseda výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069548, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 156, Mírová 156, 43513 Meziboří |
|
Ing. JIŘÍ HÁJEK
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Místopředseda výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069530, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 155, Mírová 155, 43513 Meziboří |
|
ALENA HAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2022
|
Člen výboru |
14.12.2019 |
Adresa: |
43513, 5069548, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 156, Mírová 156, 43513 Meziboří |
|
LENKA RANCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Člen výboru |
22.08.2018 |
Adresa: |
34562, 6765521, Domažlice, Holýšov, Holýšov, Ruská, 336 |
|
LENKA RANCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Člen výboru |
22.08.2018 |
Adresa: |
34562, 6765521, Plzeň-jih, Holýšov, Holýšov, Ruská, 336, Ruská 336, 34562 Holýšov |
|
JIŘÍ HÁJEK
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Místopředseda výboru |
28.06.2013 |
Adresa: |
43513, 5069530, Meziboří, Meziboří, Mírová, 155 |
|
JIŘÍ HÁJEK
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Místopředseda výboru |
28.06.2013 |
Adresa: |
43513, 5069530, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 155, Mírová 155, 43513 Meziboří |
|
Jiří Hájek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Místopředseda výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
27801, 6238033, Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Tylova, 733 |
|
Lenka Rancová
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Člen výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
43513, 5069548, Meziboří, Mírová, 156 |
|
Jan Marhoul
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Předseda výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
43513, 5069530, Meziboří, Mírová, 155 |
|
Jiří Hájek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
Místopředseda výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
27801, 6238033, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Tylova, 733, Tylova 733, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Lenka Rancová
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Člen výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
43513, 5069548, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 156, Mírová 156, 43513 Meziboří |
|
Jan Marhoul
|
Neaktivní
od 14.12.2019
|
Předseda výboru |
10.02.2009 |
Adresa: |
43513, 5069530, Most, Meziboří, Meziboří, Mírová, 155, Mírová 155, 43513 Meziboří |
|