VASYL HUBAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
Užhorod, Zakarpatská oblast, Lehockoho 72/7 |
|
VASYL HUBAL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
Užhorod, Zakarpatská oblast, Lehockoho 72/7, Lehockoho 72/7, Užhorod, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
VOLODYMYR ULINETS
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
28.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21874492, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55 |
|
VOLODYMYR ULINETS
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
Jednatel |
28.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
|
YURIY CHABAN
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
jednatel |
13.02.2017 |
Adresa: |
15200, 22007229, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 842, 14 |
|
YURIY CHABAN
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
jednatel |
13.02.2017 |
Adresa: |
15200, 22007229, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 842, 14, Lamačova 842/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
HANNA SHUTKO
|
Neaktivní
od 13.02.2017
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
46001, 23700726, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Jabloňová, 226, 41 |
|
HANNA SHUTKO
|
Neaktivní
od 13.02.2017
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
46001, 23700726, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Jabloňová, 226, 41, Jabloňová 226/41, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
GANNA OSTAFIYCHUK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
46311, 25531883, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kunratická, 1443 |
|
GANNA OSTAFIYCHUK
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
46311, 25531883, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kunratická, 1443, Kunratická 1443, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
HANNA SHUTKO
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
14.11.2014 |
Adresa: |
46006, 23667907, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dělnická, 156, 10 |
|
HANNA SHUTKO
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
14.11.2014 |
Adresa: |
46006, 23667907, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dělnická, 156, 10, Dělnická 156/10, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Hanna Mokan
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
46006, 23667907, Liberec, Dělnická, 156 |
|
Hanna Mokan
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
46006, 23667907, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dělnická, 156, 10, Dělnická 156/10, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|