MIROSLAV KREJČÍ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
17.09.2021 |
Adresa: |
46331, 14881853, Liberec, Frýdlant, Albrechtice u Frýdlantu, 104 |
|
MIROSLAV KREJČÍ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
17.09.2021 |
Adresa: |
46331, 14881853, Liberec, Frýdlant, Albrechtice u Frýdlantu, 104, Albrechtice u Frýdlantu 104, 46331 Frýdlant |
|
LADISLAVA DOZORCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.08.2021 |
Adresa: |
47125, 13029045, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 28 |
|
LADISLAVA DOZORCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.08.2021 |
Adresa: |
47125, 13029045, Liberec, Jablonné v Podještědí, Heřmanice v Podještědí, 28, Heřmanice v Podještědí 28, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
PETR VORLÍČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.07.2014 |
Adresa: |
29001, 18335179, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11 |
|
PETR VORLÍČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.07.2014 |
Adresa: |
29001, 18335179, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11, Alešova 693/11, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Petr Vorlíček
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
29001, 25268562, Poděbrady, Sklářská, 1098 |
|
Ladislava Dozorcová
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
člen správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
47125, Jablonné v Podještědí, Heřmanice, 28 |
|
Miroslav Krejčí
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
předseda správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
46331, Chrastava, Albrechtice u Frýdlantu, 104 |
|
Petr Vorlíček
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
29001, 25268562, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Sklářská, 1098, Sklářská 1098, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ladislava Dozorcová
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
člen správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
28, Jablonné v Podještědí, Heřmanice, 47125, Heřmanice 28, 47125 Jablonné v Podještědí, Česká republika |
|
MIROSLAV KREJČÍ
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
předseda správní rady |
25.08.2009 |
Adresa: |
46331, 14881853, Liberec, Frýdlant, Albrechtice u Frýdlantu, 104, Albrechtice u Frýdlantu 104, 46331 Frýdlant |
|