JIŘÍ REJZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2021 |
Adresa: |
29401, 2554976, Mladá Boleslav, Nová Ves u Bakova, Nová Ves u Bakova, 15 |
|
JIŘÍ REJZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2021 |
Adresa: |
29401, 2554976, Mladá Boleslav, Nová Ves u Bakova, Nová Ves u Bakova, 15, č.p. 15, 29401 Nová Ves u Bakova |
|
MICHAL NEŠPOR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2017 |
Adresa: |
46006, 27693619, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Duhová, 1181, 2 |
|
MICHAL NEŠPOR
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2017 |
Adresa: |
46006, 27693619, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Duhová, 1181, 2, Duhová 1181/2, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Jan Krišák
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
46025, Liberec, Liberec XXV - Vesec, Kašparova, 592 |
|
Petr Brixí
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
50743, 1722808, Sobotka, Zahradní, 469 |
|
Michal Nešpor
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
46006, 23672447, Liberec, Liberec VI - Rochlice, Na Jezírku, 628 |
|
Jiří Rejzek
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
29401, 2554976, Nová Ves u Bakova, 15 |
|
Jan Krišák
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
46312, 23750618, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Kašparova, 592, Kašparova 592, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Petr Brixí
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
50743, 1722808, Jičín, Sobotka, Sobotka, Zahradní, 469, Zahradní 469, 50743 Sobotka |
|
Michal Nešpor
|
Neaktivní
od 29.11.2017
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
46006, 23672447, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Na Jezírku, 628, 26, Na Jezírku 628/26, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
JIŘÍ REJZEK
|
Neaktivní
od 19.06.2021
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
29401, 2554976, Mladá Boleslav, Nová Ves u Bakova, Nová Ves u Bakova, 15, č.p. 15, 29401 Nová Ves u Bakova |
|