Ing. PETRA AULICKÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
44001, 25939670, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Na Vyhlídce, 459 |
|
Bc. ALEŠ RYVOLA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
26717, 73629090, Beroun, Mořina, Mořina, 246 |
|
KAMIL BUŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
44001, 9226354, Louny, Louny, Louny, Vladislavova, 845 |
|
Ing. PETRA AULICKÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
44001, 25939670, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Na Vyhlídce, 459, Na Vyhlídce 459, 44001 Dobroměřice |
|
Bc. ALEŠ RYVOLA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
26717, 73629090, Beroun, Mořina, Mořina, 246, č.p. 246, 26717 Mořina |
|
KAMIL BUŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.11.2021 |
Adresa: |
44001, 9226354, Louny, Louny, Louny, Vladislavova, 845, Vladislavova 845, 44001 Louny |
|
JIŘÍ SAINER
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Místopředseda výboru |
10.06.2020 |
Adresa: |
44001, 9230971, Louny, Louny, Louny, Dvořákova, 1344 |
|
JIŘÍ SAINER
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Místopředseda výboru |
10.06.2020 |
Adresa: |
44001, 9230971, Louny, Louny, Louny, Dvořákova, 1344, Dvořákova 1344, 44001 Louny |
|
ALEŠ RYVOLA
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Člen výboru |
11.08.2016 |
Adresa: |
26717, 73629090, Beroun, Mořina, Mořina, 246 |
|
ALEŠ RYVOLA
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Člen výboru |
11.08.2016 |
Adresa: |
26717, 73629090, Beroun, Mořina, Mořina, 246, č.p. 246, 26717 Mořina |
|
ALEŠ RYVOLA
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Člen výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
25216, 27814955, Nučice, Nučice, Paderlíkova, 567 |
|
JIŘÍ SAINER
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Místopředseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
44001, 9238891, Louny, Louny, Kpt. Nálepky, 2212 |
|
Ing. PETRA AULICKÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Předseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
44001, 25939670, Dobroměřice, Dobroměřice, Na Vyhlídce, 459 |
|
ALEŠ RYVOLA
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Člen výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
25216, 27814955, Praha-západ, Nučice, Nučice, Paderlíkova, 567, Paderlíkova 567, 25216 Nučice |
|
JIŘÍ SAINER
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
Místopředseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
44001, 9238891, Louny, Louny, Louny, Kpt. Nálepky, 2212, Kpt. Nálepky 2212, 44001 Louny |
|
Ing. PETRA AULICKÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
Předseda výboru |
03.01.2015 |
Adresa: |
44001, 25939670, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Na Vyhlídce, 459, Na Vyhlídce 459, 44001 Dobroměřice |
|
Iva Passauerová
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Předseda výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
44001, 9234748, Louny, U Spravedlnosti, 1742 |
|
Karel Levý
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Místopředseda výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
44001, 9234748, Louny, U Spravedlnosti, 1742 |
|
Květa Novotná
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Člen výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
43902, 9117172, Louny, Cítoliby, Fügnerova, 196 |
|
Iva Passauerová
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Předseda výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
44001, 9234748, Louny, Louny, Louny, U Spravedlnosti, 1742, U Spravedlnosti 1742, 44001 Louny |
|
Karel Levý
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Místopředseda výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
44001, 9234748, Louny, Louny, Louny, U Spravedlnosti, 1742, U Spravedlnosti 1742, 44001 Louny |
|
Květa Novotná
|
Neaktivní
od 03.01.2015
|
Člen výboru |
07.11.2009 |
Adresa: |
43902, 9117172, Louny, Cítoliby, Cítoliby, FŰGNEROVA, 196, FŰGNEROVA 196, 43902 Cítoliby |
|