LADISLAV JANOVEC
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
10.04.2024 |
Adresa: |
43111, 86103091, Chomutov, Jirkov, Březenec, Slunečná, 386, Slunečná 386, Březenec, 43111 Jirkov |
|
SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
LUDMILA KOTENOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
LADISLAV JANOVEC
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
LUDMILA KOTENOVÁ
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
LADISLAV JANOVEC
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
ČLEN VÝBORU |
13.01.2022 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. LADISLAV JANOVEC
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Člen výboru |
18.12.2019 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. LADISLAV JANOVEC
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Člen výboru |
18.12.2019 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Člen výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Předseda výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
LUDMILA KOTENOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Místopředseda výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
Člen výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Předseda výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
LUDMILA KOTENOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Místopředseda výboru |
07.02.2017 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
JIŘÍ KINDL
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. MARIE DYRŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Předseda výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
JIŘÍ KINDL
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. MARIE DYRŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
20.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. Marie Dyršmídová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. MARIE DYRŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. Sylva Petříková
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Předseda výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Jiří Kindl
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Jaroslav Kořínek
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Stanislav Doležal
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
23523816, Chomutov, Meisnerova, 4321 |
|
Ing. Marie Richterová
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Ing. SYLVA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Předseda výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
JIŘÍ KINDL
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
JAROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|
Stanislav Doležal
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
Člen výboru |
23.12.2009 |
Adresa: |
43001, 23523816, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Meisnerova, 4321, Meisnerova 4321, 43001 Chomutov |
|