LADISLAV ZALABÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842651, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6 |
|
PETR HELLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842626, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 10 |
|
MILOŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842651, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6 |
|
LADISLAV ZALABÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842651, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6, Mírová 269/6, 41002 Lovosice |
|
PETR HELLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842626, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 10, Mírová 269/10, 41002 Lovosice |
|
MILOŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2021 |
Adresa: |
41002, 16842651, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6, Mírová 269/6, 41002 Lovosice |
|
PETR HELLER
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Člen výboru |
24.12.2016 |
Adresa: |
41002, 16842626, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 10 |
|
PETR HELLER
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Člen výboru |
24.12.2016 |
Adresa: |
41002, 16842626, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 10, Mírová 269/10, 41002 Lovosice |
|
TOMÁŠ POŠVA
|
Neaktivní
od 24.12.2016
|
Místopředseda výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842634, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 8 |
|
LADISLAV ZALABÁK
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Předseda výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842651, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6 |
|
PAVEL KACL
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Člen výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842634, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 8 |
|
TOMÁŠ POŠVA
|
Neaktivní
od 24.12.2016
|
Místopředseda výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842634, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 8, Mírová 269/8, 41002 Lovosice |
|
PAVEL KACL
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Člen výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842634, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 8, Mírová 269/8, 41002 Lovosice |
|
LADISLAV ZALABÁK
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
Předseda výboru |
01.09.2015 |
Adresa: |
41002, 16842651, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Mírová, 269, 6, Mírová 269/6, 41002 Lovosice |
|
Ladislav Zalabák
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Předseda výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
41002, Lovosice, Mírová, 269 |
|
Tomáš Pošva
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Místopředseda výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
41002, Lovosice, Mírová, 269 |
|
Zdeňka Hájková
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Člen výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
41002, Lovosice, Mírová, 269 |
|
Ladislav Zalabák
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Předseda výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
269, Lovosice, Mírová, 41002, Mírová 269, 41002 Lovosice, Česká republika |
|
Tomáš Pošva
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Místopředseda výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
269, Lovosice, Mírová, 41002, Mírová 269, 41002 Lovosice, Česká republika |
|
Zdeňka Hájková
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Člen výboru |
24.12.2009 |
Adresa: |
269, Lovosice, Mírová, 41002, Mírová 269, 41002 Lovosice, Česká republika |
|