ZDENĚK BUREŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.09.2021 |
Adresa: |
43511, 80649297, Most, Lom, Loučná |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.09.2021 |
Adresa: |
43511, 80649297, Most, Lom, Loučná, Loučná č.ev. 230, 43511 Lom |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
Jednatel |
06.09.2015 |
Adresa: |
43511, 5063574, Most, Lom, Lom, nám. Republiky, 367, 2a |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
Jednatel |
06.09.2015 |
Adresa: |
43511, 5063574, Most, Lom, Lom, nám. Republiky, 367, 2a, nám. Republiky 367/2a, 43511 Lom |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
Jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
43511, 5064511, Lom, Lom, Podkrušnohorská, 474, 24 |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
Jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
43511, 5064511, Most, Lom, Lom, Podkrušnohorská, 474, 24, Podkrušnohorská 474/24, 43511 Lom |
|
Jiří Vážanský
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
43601, Litvínov, Horní Litvínov, Vrchlického, 1648 |
|
Jiří Vážanský
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
Litvínov, Horní Litvínov, Vrchlického, 43601, Vrchlického 1648, 43601 Litvínov, Horní Litvínov, Česká republika |
|
Jiří Vážanský
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
Jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
43601, 5157358, Litvínov, Jedličkova, 1110 |
|
Zdeněk Bureš
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
43511, 5064511, Lom, Podkrušnohorská, 474/24 |
|
Jiří Vážanský
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
Jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
43601, 5157358, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Jedličkova, 1110, Jedličkova 1110, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
ZDENĚK BUREŠ
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
Jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
43511, 5064511, Most, Lom, Lom, Podkrušnohorská, 474, 24, Podkrušnohorská 474/24, 43511 Lom |
|