LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2021 |
Adresa: |
41801, 23796901, Teplice, Bílina, Bílina, Břežánská, 50, 4 |
|
LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.12.2021 |
Adresa: |
41801, 23796901, Teplice, Bílina, Bílina, Břežánská, 50, 4, Břežánská 50/4, 41801 Bílina |
|
LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
Jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
41801, 23788267, Bílina, Teplické Předměstí, Husova, 318, 3 |
|
LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
Jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
41801, 23788267, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Husova, 318, 3, Husova 318/3, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|
LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
Jednatel |
27.09.2012 |
Adresa: |
41801, 23788267, Bílina, Teplické Předměstí, Husova, 318, 3 |
|
LUCIE SCHMIEDEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
Jednatel |
27.09.2012 |
Adresa: |
41801, 23788267, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Husova, 318, 3, Husova 318/3, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|
MUDr. Yaser Karnoub
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
Jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
41501, 20279370, Teplice, Třebízského, 3125 |
|
MUDr. Yaser Karnoub
|
Neaktivní
od 27.09.2012
|
Jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
41501, 20279370, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3125, Třebízského 3125, 41501 Teplice |
|