Ing JIŘÍ BERTL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
MILAN EHL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
MILOSLAV MÁLEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91316, Děčín, Jílové, Kamenná, Spojová, 265 |
|
Ing JIŘÍ BERTL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MILAN EHL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MILOSLAV MÁLEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.10.2020 |
Adresa: |
40701, 91316, Děčín, Jílové, Kamenná, Spojová, 265, Spojová 265, Kamenná, 40701 Jílové |
|
Ing JIŘÍ BERTL
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
MARIE TRACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
IVANA KŘIVANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
Ing JIŘÍ BERTL
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Předseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MARIE TRACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Místopředseda výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
IVANA KŘIVANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2020
|
Člen výboru |
23.07.2015 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
Ing. JIŘÍ BERTL
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
MARIE TRACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Místopředseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
TEREZA EHLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
MONIKA ZOULOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
VĚRA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Jílové, Kamenná, Okružní, 259 |
|
Ing. JIŘÍ BERTL
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MARIE TRACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Místopředseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
TEREZA EHLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MONIKA ZOULOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
VĚRA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2015
|
Člen výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
Ing. Olga Hrebičková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Předseda |
14.07.2010 |
Adresa: |
Jílové - Kamenná, Okružní, 259 |
|
Ing. Jiří Bertl
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Místopředseda |
14.07.2010 |
Adresa: |
Jílové - Kamenná, Okružní, 259 |
|
Marie Trachtová
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
Jílové - Kamenná, Okružní, 259 |
|
Věra Nováková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
Jílové - Kamenná, Okružní, 259 |
|
Ivana Křivanová
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
Jílové - Kamenná, Okružní, 259 |
|
Ing. Olga Hrebičková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Předseda |
14.07.2010 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
Ing. JIŘÍ BERTL
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Místopředseda |
14.07.2010 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
MARIE TRACHTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
Věra Nováková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|
IVANA KŘIVANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Člen |
14.07.2010 |
Adresa: |
40701, 91251, Děčín, Jílové, Kamenná, Okružní, 259, Okružní 259, Kamenná, 40701 Jílové |
|