Bc. RADEK ZEMAN
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.12.2022 |
Adresa: |
46311, 23762411, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnitřní, 1411 |
|
LUBOMÍR HODÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.08.2020 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27 |
|
ILONA VESELÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
46007, 23688017, Liberec, Liberec, Liberec IX-Janův Důl, Strakonická, 114, 2 |
|
ILONA VESELÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2024
|
Člen výboru |
18.03.2023 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Bc. RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 03.05.2024
|
Předseda výboru |
18.12.2022 |
Adresa: |
46311, 23762411, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnitřní, 1411, Vnitřní 1411, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
LUBOMÍR HODÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2024
|
Místopředseda výboru |
26.08.2020 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Bc. RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 18.12.2022
|
Předseda výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27 |
|
LUBOMÍR HODÍK
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Místopředseda výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
41742, 18512313, Teplice, Krupka, Bohosudov, Komenského, 587 |
|
LUBOMÍR HODÍK
|
Neaktivní
od 26.08.2020
|
Místopředseda výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
41742, 18512313, Teplice, Krupka, Bohosudov, Komenského, 587, Komenského 587, Bohosudov, 41742 Krupka |
|
Bc. RADEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 18.12.2022
|
Předseda výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
ILONA VESELÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
Člen výboru |
21.08.2020 |
Adresa: |
46007, 23688017, Liberec, Liberec, Liberec IX-Janův Důl, Strakonická, 114, 2, Strakonická 114/2, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec |
|
VLADIMÍRA FOKTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
předseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27 |
|
KATEŘINA MRÁZOVÁ JAKOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
místopředseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27 |
|
JAROSLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
člen výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27 |
|
VLADIMÍRA FOKTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
předseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
KATEŘINA MRÁZOVÁ JAKOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
místopředseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
JAROSLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
člen výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
MUDr. Silvie Šárková
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14700, 21966460, Praha 4, Podolí, Podolská, 769, 122 |
|
Kateřina Jakoubková
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
místopředseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
46007, Liberec III, Americká, 490, 13 |
|
Vladimíra Foktová
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
člen výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
46001, Liberec I, Zeyerova, 1101, 27 |
|
MUDr. Silvie Šárková
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14700, 21966460, Praha, Podolí, Podolská, 769, 122, Podolská 769/122, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Kateřina Jakoubková
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
místopředseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
46007, 23770121, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Americká, 490, 13, Americká 490/13, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
VLADIMÍRA FOKTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
člen výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
46001, 23664169, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zeyerova, 1101, 27, Zeyerova 1101/27, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|