LEOŠ VAŠINA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2022 |
Adresa: |
46006, 23675250, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Ježkova, 913, 5 |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2022 |
Adresa: |
46006, 23675250, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Ježkova, 913, 5, Ježkova 913/5, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. ALEŠ KOČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
46006, 23668300, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dělnická, 193, 25 |
|
Ing. ALEŠ KOČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
46006, 23668300, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dělnická, 193, 25, Dělnická 193/25, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
46362, 14892120, Liberec, Hejnice, Hejnice, Nádražní, 521 |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
46362, 14892120, Liberec, Hejnice, Hejnice, Nádražní, 521, Nádražní 521, 46362 Hejnice |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
46362, 14889722, Hejnice, Hejnice, 241 |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
46362, 14889722, Liberec, Hejnice, Hejnice, 241, č.p. 241, 46362 Hejnice |
|
Leoš Vašina
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
23.08.2010 |
Adresa: |
46362, 14889722, Hejnice, 241 |
|
Ing. Aleš Kočí
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
23.08.2010 |
Adresa: |
46006, Liberec VI, Červeného, 608, 3 |
|
LEOŠ VAŠINA
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
23.08.2010 |
Adresa: |
46362, 14889722, Liberec, Hejnice, Hejnice, 241, č.p. 241, 46362 Hejnice |
|
Ing. Aleš Kočí
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
23.08.2010 |
Adresa: |
46006, 23672242, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Červeného, 608, 3, Červeného 608/3, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|