JOSEF SASLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2019 |
Adresa: |
17000, 22293035, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 147, 25 |
|
Josef Saslík
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2019 |
Adresa: |
17000, 22293035, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 147, 25, Nad Královskou oborou 147/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Josef Saslík
|
Neaktivní
od 24.09.2019
|
Jednatel |
26.09.2011 |
Adresa: |
17000, 22293035, Praha 7, Bubeneč, Nad Královskou Oborou, 147, 25 |
|
Josef Saslík
|
Neaktivní
od 24.09.2019
|
Jednatel |
26.09.2011 |
Adresa: |
17000, 22293035, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 147, 25, Nad Královskou oborou 147/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Zuzana Žižková Andělová
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
Jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
43801, 9276033, Žatec, V Zahradách, 2206 |
|
Milan Anděl
|
Neaktivní
od 17.10.2017
|
Jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
43984, Blatno u Podbořan, Blatno, 117 |
|
Zuzana Žižková Andělová
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
Jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
43801, 9276033, Louny, Žatec, Žatec, V Zahradách, 2206, V Zahradách 2206, 43801 Žatec |
|
Milan Anděl
|
Neaktivní
od 17.10.2017
|
Jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
43984, 9107720, Louny, Blatno, Blatno, 117, č.p. 117, 43984 Blatno |
|