Ing. TOMÁŠ POTOČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2016 |
Adresa: |
18200, 40681572, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1011, 4 |
|
Ing. TOMÁŠ POTOČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2016 |
Adresa: |
18200, 40681572, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1011, 4, Nad Akcízem 1011/4, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 22.08.2016
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
75501, 24291765, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 448 |
|
Mgr. Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 22.08.2016
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
75501, 24291765, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 448, Okružní 448, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Mgr. Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24291765, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 448 |
|
Mgr. Ing. MARTIN HÁJEK
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24291765, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 448, Okružní 448, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|
Ing. Marián Koščo
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
26.02.2011 |
Adresa: |
18200, Praha, Praha 8 - Kobylisy, Třebenická, 1286 |
|
Mgr. Ing. Martin Hájek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.02.2011 |
Adresa: |
75501, 24291579, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 429 |
|
Ing. Marián Koščo
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
26.02.2011 |
Adresa: |
18200, 22370145, Praha, Kobylisy, Třebenická, 1286, 8, Třebenická 1286/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Ing. Martin Hájek
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.02.2011 |
Adresa: |
75501, 24291579, Vsetín, Vsetín, Rokytnice, Okružní, 429, Okružní 429, Rokytnice, 75501 Vsetín |
|