Mgr. HANA PROŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2024 |
Adresa: |
40340, 26491737, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, K. H. Borovského, 280, K. H. Borovského 280, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
KAMIL STUPKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
40001, 17831997, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Emy Destinové, 1723, 10 |
|
JAN PROŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
40340, 26491737, Ústí nad Labem, Skorotice, K. H. Borovského, 280 |
|
JAN PROŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
40340, 26491737, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, K. H. Borovského, 280, K. H. Borovského 280, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
KAMIL STUPKA
|
Neaktivní
od 05.01.2024
|
Jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
40001, 17831997, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Emy Destinové, 1723, 10, Emy Destinové 1723/10, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
KAMIL STUPKA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
40340, 17783097, Ústí nad Labem, Skorotice, K Chatám, 185 |
|
KAMIL STUPKA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
40340, 17783097, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, K Chatám, 185, K Chatám 185, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Jan Prošek
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
40340, 26491737, Ústí nad Labem, K.H. Borovského, 280 |
|
Kamil Stupka
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
40340, 17783097, Ústí nad Labem, K Chatám, 185 |
|
JAN PROŠEK
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
40340, 26491737, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, K. H. Borovského, 280, K. H. Borovského 280, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
KAMIL STUPKA
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
40340, 17783097, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, K Chatám, 185, K Chatám 185, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|