ThDr. JAN BALÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
11800, 21690880, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Hradčanské náměstí, 63, 9 |
|
ThDr. JAN BALÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
11800, 21690880, Praha, Hradčany, Hradčanské náměstí, 63, 9, Hradčanské náměstí 63/9, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Mgr. ANTONÍN JURIGA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
25267, 27284034, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, K poště, 414 |
|
Mgr. ANTONÍN JURIGA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
25267, 27284034, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, K poště, 414, K poště 414, 25267 Tuchoměřice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
PAVEL NOVÁK
|
Neaktivní
od 08.03.2021
|
Jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22190848, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Generála Píky, 590, 8 |
|
Pavel Novák
|
Neaktivní
od 08.03.2021
|
Jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22190848, Praha, Dejvice, Generála Píky, 590, 8, Generála Píky 590/8, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238 |
|
Ing. Jitka Kamarýtová
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Duchcovská, 1421 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Teplice, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238, Jasmínová 238, Maršov, 41742 Krupka |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44, Duchcovská 1421/44, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|