MICHAL BABYČ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2024 |
Adresa: |
19800, 81087039, Praha, Hloubětín, Lehovecká, 1145, 1, Lehovecká 1145/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. PAVEL OŽĎAN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2024 |
Adresa: |
54701, 7440669, Náchod, Náchod, Náchod, Karlovo náměstí, 92, Karlovo náměstí 92, 54701 Náchod |
|
MICHAL BABYČ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
19300, 27211479, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48 |
|
GARRI GALSTYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
11000, 41730224, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 2113, 2a |
|
JUDr. PAVEL OŽĎAN
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
jednatel |
06.09.2023 |
Adresa: |
54701, 7456239, Náchod, Náchod, Náchod, Běloveská, 1673, Běloveská 1673, 54701 Náchod |
|
MICHAL BABYČ
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
19300, 27211479, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48, K Palečku 2665/48, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
MYKHAYLO BABYCH
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
08.10.2020 |
Adresa: |
19300, 27211479, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48 |
|
MYKHAYLO BABYCH
|
Neaktivní
od 15.09.2022
|
jednatel |
08.10.2020 |
Adresa: |
19300, 27211479, Praha, Horní Počernice, K Palečku, 2665, 48, K Palečku 2665/48, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
GARRI GALSTYAN
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
11000, 41730224, Praha, Nové Město, Lannova, 2113, 2a, Lannova 2113/2a, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
DAVID MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Sobědruhy, Zahrádky, 450 |
|
Simona Lacinová
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
41501, 20267746, Teplice, Škroupova, 1993, 2 |
|
DAVID MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Teplice, Sobědruhy, Zahrádky, 450, Zahrádky 450, Sobědruhy, 41510 Teplice |
|
SIMONA LACINOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2011
|
Jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
41501, 20267746, Teplice, Teplice, Teplice, Škroupova, 1993, 2, Škroupova 1993/2, 41501 Teplice |
|