YURY ELIZBARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
13000, 27627373, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Malešická, 2855, 2 |
|
VOLODYA ELIZBARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
18600, 26653028, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7 |
|
YURY ELIZBARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
13000, 27627373, Praha, Žižkov, Malešická, 2855, 2, Malešická 2855/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VOLODYA ELIZBARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
18600, 26653028, Praha, Karlín, Rohanské nábřeží, 657, 7, Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
Jednatel |
05.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
05.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Helena Plešmídová Antálková
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
Jednatel |
05.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
05.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
DAVID MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
Jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Sobědruhy, Zahrádky, 450 |
|
Simona Lacinová
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
Jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20267746, Teplice, Škroupova, 1993, 2 |
|
DAVID MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
Jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
41510, 20213085, Teplice, Teplice, Sobědruhy, Zahrádky, 450, Zahrádky 450, Sobědruhy, 41510 Teplice |
|
SIMONA LACINOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
Jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20267746, Teplice, Teplice, Teplice, Škroupova, 1993, 2, Škroupova 1993/2, 41501 Teplice |
|