Ing. LADISLAV NEDVĚD
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.12.2023 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. PETR KUBIŠTA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.09.2021 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.09.2021 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. PETR KUBIŠTA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.09.2021 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.09.2021 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. LADISLAV NEDVĚD
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Místopředseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Místopředseda výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. LADISLAV NEDVĚD
|
Neaktivní
od 16.12.2023
|
Člen výboru |
21.12.2018 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
PETRA TVRZOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Místopředseda výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554831, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1385, 13 |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Člen výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. PETR KUBIŠTA
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Předseda výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
PETRA TVRZOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Místopředseda výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554831, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1385, 13, V Domkách 1385/13, 41901 Duchcov |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 21.12.2018
|
Člen výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. PETR KUBIŠTA
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Předseda výboru |
04.06.2016 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
Ing. Petr Kubišta
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Předseda výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554822, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Petra Tvrzová
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Místopředseda výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554831, Duchcov, V Domkách, 1385, 13 |
|
Ing. Bronislav Procházka
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Člen výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554822, Duchcov, V Domkách, 1384, 11 |
|
Ing. PETR KUBIŠTA
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Předseda výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|
PETRA TVRZOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Místopředseda výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554831, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1385, 13, V Domkách 1385/13, 41901 Duchcov |
|
Ing. BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
Člen výboru |
25.11.2011 |
Adresa: |
41901, 18554822, Teplice, Duchcov, Duchcov, V Domkách, 1384, 11, V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
|