Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | M-Mechanizace s.r.o. |
ICO: | 28749821 |
Registrovaná adresa: | 54224, 23138491, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Úpská, 83, Úpská 83, 54224 Svoboda nad Úpou |
Začleněno na: | 21.11.2011 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností:- úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna,- výroba strojů a zařízení,- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,- zprostředkování obchodu a služeb,- velkoobchod a maloobchod,- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,- pronájem a půjčování věcí movitých,- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,- projektování elektrických zařízení,- poskytování technických služeb.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Vodoinstalatérství, topenářství.
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUBOŠ MAREČEK | Aktivní | 27.07.2018 | |
|
|||
LUBOŠ MAREČEK | Aktivní | 27.07.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUBOŠ MAREČEK | Aktivní | Jednatel | 09.06.2014 |
|
|||
LUBOŠ MAREČEK | Aktivní | Jednatel | 09.06.2014 |
|
|||
Hynek Valjent | Neaktivní od 09.06.2014 | Jednatel | 21.11.2011 |
|
|||
Hynek Valjent | Neaktivní od 09.06.2014 | Jednatel | 21.11.2011 |
|
Registrační číslo M-Mechanizace s.r.o. je 28749821.
Registrační adresa M-Mechanizace s.r.o. je 54224, 23138491, Trutnov, Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou, Úpská, 83, Úpská 83, 54224 Svoboda nad Úpou.
M-Mechanizace s.r.o. byla založena 21.11.2011.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LUBOŠ MAREČEK, LUBOŠ MAREČEK.