ANTONÍN MLEJNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
53003, 7784953, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická, 870 |
|
ANTONÍN MLEJNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
53003, 7784953, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická, 870, Dašická 870, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
JAN MAREČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53352, 28403134, Srch, Srch, K Olšině, 362 |
|
JAN MAREČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53352, 28403134, Pardubice, Srch, Srch, K Olšině, 362, K Olšině 362, 53352 Srch |
|
JAN MAREČEK
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
10.02.2014 |
Adresa: |
53352, 28403134, Srch, Srch, K Olšině, 362 |
|
JAN MAREČEK
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
10.02.2014 |
Adresa: |
53352, 28403134, Pardubice, Srch, Srch, K Olšině, 362, K Olšině 362, 53352 Srch |
|
ONDŘEJ LORENZ
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
16.10.2013 |
Adresa: |
53006, 7776918, Pardubice, Svítkov, Do Polí, 862 |
|
ONDŘEJ LORENZ
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
16.10.2013 |
Adresa: |
53006, 7776918, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Do Polí, 862, Do Polí 862, Svítkov, 53006 Pardubice |
|
JOSEF KROB
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
16.12.2009 |
Adresa: |
53009, 7793995, Pardubice, Polabiny, Mladých, 178 |
|
JOSEF KROB
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
jednatel |
16.12.2009 |
Adresa: |
53009, 7793995, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Mladých, 178, Mladých 178, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
53012, 7723369, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 961 |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 16.12.2009
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
53012, 7723369, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 961, Jana Zajíce 961, Studánka, 53012 Pardubice |
|