ANTONÍN ŽATKO
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
jednatel |
12.12.2017 |
Adresa: |
47127, 16587740, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Jižní, 367 |
|
ANTONÍN ŽATKO
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
jednatel |
12.12.2017 |
Adresa: |
47127, 16587740, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Jižní, 367, Jižní 367, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Antonín Žatko
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
47127, 16587740, Stráž pod Ralskem, Jižní, 367 |
|
ANTONÍN ŽATKO
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
47127, 16587740, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Jižní, 367, Jižní 367, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
41741, 18560831, Krupka, Teplická, 448, 9 |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
jednatel |
04.01.2012 |
Adresa: |
41741, 18560831, Teplice, Krupka, Krupka, Teplická, 448, 9, Teplická 448/9, 41741 Krupka |
|
Klára Grindlerová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
54401, 20369662, Vítězná, Huntířov, 101 |
|
Michaela Čapková
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
55101, 7285710, Jaroměř, Pražské Předměstí, Na Zavadilce, 783 |
|
Klára Grindlerová
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
54401, 20369662, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 101, Huntířov 101, 54401 Vítězná |
|
Michaela Čapková
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
14.12.2010 |
Adresa: |
55101, 7285710, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Na Zavadilce, 783, Na Zavadilce 783, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Janis Karadžos
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23106514, Dvůr Králové nad Labem, Karolíny Světlé, 2147 |
|
Vojtěch Karlovský
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23102047, Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo, 1676 |
|
Jan Vepřek
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23091282, Dvůr Králové nad Labem, Zborovská, 451 |
|
VOJTĚCH KARLOVSKÝ
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23102047, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo, 1676, nábřeží Benešovo 1676, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Janis Karadžos
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23106514, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Karolíny Světlé, 2147, Karolíny Světlé 2147, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Jan Vepřek
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
jednatel |
19.06.2009 |
Adresa: |
54401, 23091282, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Zborovská, 451, Zborovská 451, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|