VÁCLAV JINDRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2024 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2024 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
MICHAELA ZINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2024 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
RNDr. MARIE VLKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
IVANA POSEJPALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
MILAN KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
RNDr. MARIE VLKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
IVANA POSEJPALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
VÁCLAV JINDRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
MILAN KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
člen výboru |
08.07.2022 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
předseda výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
předseda výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Neaktivní
od 10.07.2024
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
VÁCLAV JINDRA
|
Neaktivní
od 10.07.2024
|
člen výboru |
26.02.2020 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Ing. JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
Ing. VÁCLAV JINDRA
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. VÁCLAV JINDRA
|
Neaktivní
od 26.02.2020
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Ing. JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237 |
|
Ing. VÁCLAV JINDRA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236 |
|
Mgr. BOŽENA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JOSEF FAJMON
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JANA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Bc. LIBOR ZICH
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615547, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3237, Na Výšině 3237, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. VÁCLAV JINDRA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
29.07.2014 |
Adresa: |
58001, 9615539, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Výšině, 3236, Na Výšině 3236, 58001 Havlíčkův Brod |
|