JANA ČÁPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
53002, 7714165, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída, 2549 |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
53002, 7714165, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída, 2549, Palackého třída 2549, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MICHAL ČÁP
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53854, 5356466, Luže, Bělá, 84 |
|
MICHAL ČÁP
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53854, 5356466, Chrudim, Luže, Bělá, 84, Bělá 84, 53854 Luže |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2019
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60 |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2019
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60, třída Míru 60, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
02.09.2013 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60 |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
02.09.2013 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60, třída Míru 60, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
53973, 5460603, Skuteč, Skuteč, Sládkova, 862 |
|
JANA ČÁPOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2013
|
jednatel |
19.08.2013 |
Adresa: |
53973, 5460603, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Sládkova, 862, Sládkova 862, 53973 Skuteč |
|
Michal Čáp
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
53854, 5356466, Chrudim, Luže, Bělá, 84 |
|
MICHAL ČÁP
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
53854, 5356466, Chrudim, Luže, Bělá, 84, Bělá 84, 53854 Luže |
|
Ing. Hana Brožková
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
14.11.2011 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60 |
|
Ing. Hana Brožková
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
14.11.2011 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60, třída Míru 60, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Hana Lahovská
|
Neaktivní
od 14.11.2011
|
jednatel |
03.05.2011 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60 |
|
Ing. Hana Lahovská
|
Neaktivní
od 14.11.2011
|
jednatel |
03.05.2011 |
Adresa: |
53002, 7691327, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru, 60, třída Míru 60, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Daniel Maršálek
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
53003, 7780133, Pardubice, Raabova, 327 |
|
Jana Skalová
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
53973, 5460603, Skuteč, Sládkova, 862 |
|
Daniel Maršálek
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
53003, 7780133, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Raabova, 327, Raabova 327, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Jana Skalová
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
53973, 5460603, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Sládkova, 862, Sládkova 862, 53973 Skuteč |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
07.12.2009 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kácov, 297 |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
07.12.2009 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kutná Hora, Kácov, Kácov, 297, č.p. 297, 28509 Kácov |
|