DAVID HAVEL
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
20.10.2023 |
Adresa: |
51401, 15037479, Semily, Benecko, Mrklov, 19, Mrklov 19, 51401 Benecko |
|
DAVID HAVEL
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
24.01.2023 |
Adresa: |
51401, 15066118, Semily, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, 135 |
|
DAVID HAVEL
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
předseda společenství vlastníků |
24.01.2023 |
Adresa: |
51401, 15066118, Semily, Jestřabí v Krkonoších, Křížlice, 135, Křížlice 135, 51401 Jestřabí v Krkonoších |
|
DAVID KHOL
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
předseda společenství vlastníků |
04.03.2017 |
Adresa: |
54301, 2302730, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Zámecká, 2 |
|
DAVID KHOL
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
předseda společenství vlastníků |
04.03.2017 |
Adresa: |
54301, 2302730, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Zámecká, 2, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí |
|
DAVID KHOL
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
pověřený vlastník |
11.02.2014 |
Adresa: |
54301, 2302730, Vrchlabí, Vrchlabí, Zámecká, 2 |
|
DAVID KHOL
|
Neaktivní
od 04.03.2017
|
pověřený vlastník |
11.02.2014 |
Adresa: |
54301, 2302730, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Zámecká, 2, Zámecká 2, 54301 Vrchlabí |
|
Ra Va Investment s.r.o.
27880648 |
Neaktivní
od 11.02.2014
|
pověřený vlastník |
07.06.2012 |
Adresa: |
54232, 27221784, Úpice, Regnerova, 1106 |
|
Ra Va Investment s.r.o.
27880648 |
Neaktivní
od 11.02.2014
|
pověřený vlastník |
07.06.2012 |
Adresa: |
54232, 27221784, Trutnov, Úpice, Úpice, Regnerova, 1106, Regnerova 1106, 54232 Úpice |
|