ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
VLADIMÍR MRÁZ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
VLADIMÍR MRÁZ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
předseda |
07.12.2017 |
Adresa: |
53352, 7612834, Pardubice, Srch, Srch, Pohránovská, 189 |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
předseda |
07.12.2017 |
Adresa: |
53352, 7612834, Pardubice, Srch, Srch, Pohránovská, 189, Pohránovská 189, 53352 Srch |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
předseda |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
Mgr. ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
místopředseda |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
předseda |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Mgr. ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
místopředseda |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
člen |
02.04.2015 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
předseda |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
Mgr. ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
místopředseda |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
člen |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281 |
|
Bc. DALIBOR MLČOCH
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
předseda |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Mgr. ONDŘEJ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
místopředseda |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
JOSEF HRUBÝ
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
člen |
16.02.2010 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|