IVO NEJDL
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22767568, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Janákova, 2576, 7 |
|
IVO NEJDL
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22767568, Praha, Dejvice, Janákova, 2576, 7, Janákova 2576/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MICHAL SUSAK
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
11800, 21697299, Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, 290, 7 |
|
Ing. Michal Susak
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
11800, 21697299, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 290, 7, Lázeňská 290/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ivo Nejdl
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
16000, 22767568, Praha 6, Dejvice, Janákova, 2576, 7 |
|
IVO NEJDL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
16000, 22767568, Praha, Dejvice, Janákova, 2576, 7, Janákova 2576/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Michal Susak
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
01.07.2010 |
Adresa: |
11800, 21697299, Praha 1, Lázeňská, 290, 7 |
|
Ing. Michal Susak
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
01.07.2010 |
Adresa: |
11800, 21697299, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 290, 7, Lázeňská 290/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 01.07.2010
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kácov, 297 |
|
Ing. Petra Vosáhlová
|
Neaktivní
od 01.07.2010
|
jednatel |
08.03.2010 |
Adresa: |
28509, 11407131, Kutná Hora, Kácov, Kácov, 297, č.p. 297, 28509 Kácov |
|