LUKÁŠ MINAŘÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336 |
|
JIŘINA OBROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
ROMAN SÁGI
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
LUKÁŠ MINAŘÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336, Na Skřivánku 1336, 58301 Chotěboř |
|
JIŘINA OBROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
ROMAN SÁGI
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2021 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
JIŘINA OBROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
10.10.2017 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
JIŘINA OBROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
10.10.2017 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
Ing. VÁCLAV TIKAL
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
člen výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336 |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
MILOSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
Ing. VÁCLAV TIKAL
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
člen výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336, Na Skřivánku 1336, 58301 Chotěboř |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
předseda výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
MILOSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 19.08.2021
|
člen výboru |
30.06.2016 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
Ing. VÁCLAV TIKAL
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336 |
|
Ing. VÁCLAV TIKAL
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
člen výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336, Na Skřivánku 1336, 58301 Chotěboř |
|
MILOSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
místopředseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
58301, 9630562, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
MILOSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
místopředseda výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
Miloslav Jiránek
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
místopředseda výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630562, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
Ing. Václav Tikal
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630554, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336 |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630562, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337 |
|
MILOSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
místopředseda výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|
Ing. VÁCLAV TIKAL
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
člen výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630554, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1336, Na Skřivánku 1336, 58301 Chotěboř |
|
KAREL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
předseda výboru |
29.04.2010 |
Adresa: |
58301, 9630562, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Skřivánku, 1337, Na Skřivánku 1337, 58301 Chotěboř |
|