Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Turpis Group s.r.o. |
ICO: | 28793323 |
Registrovaná adresa: | 10200, 27650171, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 3, náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 10200 Praha 10 |
Začleněno na: | 06.05.2010 |
Předmět podnikání: |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN KUSPIŠ | Aktivní | 06.05.2024 | |
|
|||
JAN KUSPIŠ | Aktivní | 18.06.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN KUSPIŠ | Aktivní | jednatel | 18.06.2014 |
|
|||
JAN KUSPIŠ | Aktivní | jednatel | 18.06.2014 |
|
|||
JAN ČERNÝ | Neaktivní od 18.06.2014 | jednatel | 13.09.2013 |
|
|||
JAN ČERNÝ | Neaktivní od 18.06.2014 | jednatel | 13.09.2013 |
|
|||
Jan Černý | Neaktivní od 13.09.2013 | jednatel | 06.05.2010 |
|
|||
JAN ČERNÝ | Neaktivní od 13.09.2013 | jednatel | 06.05.2010 |
|
Registrační číslo Turpis Group s.r.o. je 28793323.
Registrační adresa Turpis Group s.r.o. je 10200, 27650171, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 3, náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 10200 Praha 10.
Turpis Group s.r.o. byla založena 06.05.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JAN KUSPIŠ, JAN KUSPIŠ.