Ing. DAVID ONDEREK
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Člen představenstva |
21.09.2019 |
Adresa: |
25083, 28053931, Praha-východ, Škvorec, Třebohostice, 80 |
|
Ing. DAVID ONDEREK
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Člen představenstva |
21.09.2019 |
Adresa: |
25083, 28053931, Praha-východ, Škvorec, Třebohostice, 80, Třebohostice 80, 25083 Škvorec |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Předseda představenstva |
22.09.2018 |
Adresa: |
16000, 27115097, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2642, 4 |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Předseda představenstva |
22.09.2018 |
Adresa: |
16000, 27115097, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2642, 4, Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Předseda představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
16000, 27115372, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2655, 21 |
|
Ing. DAVID ONDEREK
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
14200, 22695052, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 396, 23 |
|
Ing. JIŘÍ FEIST
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21985812, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Severovýchodní VI, 693, 36 |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Předseda představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
16000, 27115372, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2655, 21, Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. DAVID ONDEREK
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
Člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
14200, 22695052, Praha, Písnice, Výletní, 396, 23, Výletní 396/23, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ FEIST
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
Člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
14100, 21985812, Praha, Záběhlice, Severovýchodní VI, 693, 36, Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
Člen představenstva |
23.12.2014 |
Adresa: |
16000, 27115372, Praha 6, Dejvice, Hanzelkova, 2655, 21 |
|
Mgr. PAVEL HORSKÝ
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
Člen představenstva |
23.12.2014 |
Adresa: |
16000, 27115372, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2655, 21, Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Ing. JIŘÍ NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
člen představenstva |
18.08.2014 |
Adresa: |
11800, 21700061, Praha 1, Malá Strana, Na Kampě, 514, 9 |
|
Mgr. Ing. JIŘÍ NOVÁČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
člen představenstva |
18.08.2014 |
Adresa: |
11800, 21700061, Praha, Malá Strana, Na Kampě, 514, 9, Na Kampě 514/9, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Mgr.Ing. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen představenstva |
08.12.2011 |
Adresa: |
25068, 27605736, Husinec, Řež, Červená skála, 325 |
|
Mgr.Ing. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 18.08.2014
|
člen představenstva |
08.12.2011 |
Adresa: |
25068, 27605736, Praha-východ, Husinec, Řež, Červená Skála, 325, Červená Skála 325, Řež, 25068 Husinec |
|
Ing. Jan Špringl
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen představenstva |
01.08.2010 |
Adresa: |
46602, 12087467, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Křišťálová, 3325, 13 |
|
Ing. Jan Špringl
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
člen představenstva |
01.08.2010 |
Adresa: |
46602, 12087467, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Křišťálová, 3325, 13, Křišťálová 3325/13, Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou |
|