ROSTISLAV KUČERA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308 |
|
Mgr. LUCIE SRBOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53341, 73559113, Pardubice, Vyšehněvice, Vyšehněvice, 90 |
|
JITKA REŠKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309 |
|
ROSTISLAV KUČERA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308, Okrajová 308, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. LUCIE SRBOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53341, 73559113, Pardubice, Vyšehněvice, Vyšehněvice, 90, č.p. 90, 53341 Vyšehněvice |
|
JITKA REŠKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.10.2022 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309, Okrajová 309, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JITKA REŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
člen výboru |
28.06.2019 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309 |
|
JITKA REŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
člen výboru |
28.06.2019 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309, Okrajová 309, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ROSTISLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
Předseda výboru |
20.01.2016 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308 |
|
Mgr. LUCIE SRBOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
místopředseda |
20.01.2016 |
Adresa: |
53341, 73559113, Vyšehněvice, Vyšehněvice, 90 |
|
JAROMÍR BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
člen |
20.01.2016 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309 |
|
JAROMÍR BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 28.06.2019
|
člen |
20.01.2016 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309, Okrajová 309, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ROSTISLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
Předseda výboru |
20.01.2016 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308, Okrajová 308, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. LUCIE SRBOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
místopředseda |
20.01.2016 |
Adresa: |
53341, 73559113, Pardubice, Vyšehněvice, Vyšehněvice, 90, č.p. 90, 53341 Vyšehněvice |
|
Lucie Srbová
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
místopředseda výboru |
21.08.2013 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309 |
|
Lucie Srbová
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
místopředseda výboru |
21.08.2013 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309, Okrajová 309, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Pavla Dudychová
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
místopředseda výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795271, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 307 |
|
Petr Tichý
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
předseda výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308 |
|
JAROMÍR BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
člen výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309 |
|
Pavla Dudychová
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
místopředseda výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795271, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 307, Okrajová 307, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JAROMÍR BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
člen výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795297, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 309, Okrajová 309, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Petr Tichý
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
předseda výboru |
07.10.2010 |
Adresa: |
53009, 7795289, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Okrajová, 308, Okrajová 308, Polabiny, 53009 Pardubice |
|