Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | České dědictví UNESCO, o.p.s. |
ICO: | 28804678 |
Registrovaná adresa: | 57001, 1910043, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Bří Šťastných, 1000, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
Začleněno na: | 17.09.2010 |
Předmět podnikání: |
Poskytování obecně prospěšné služby s důrazem na aktivní vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování nejcennějších statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznamu světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále s důrazem na jejich propagaci a pro jejich trvale udržitelné vyuužívání.
Poskytování obecně prospěšné služby s důrazem na aktivní vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování nejcennějších statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznamu světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále s d ůrazem na jejich propagaci a pro jejich trvale udržitelné vyuužívání.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. LADISLAV BÁRTA | Aktivní | člen dozorčí rady | 27.06.2018 |
|
|||
Bc. LADISLAV BÁRTA | Aktivní | člen dozorčí rady | 27.06.2018 |
|
|||
Ing. IVANA VOPÁLKOVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 25.10.2016 |
|
|||
RNDr. LIBOR KABÁT | Aktivní | člen dozorčí rady | 25.10.2016 |
|
|||
Ing. IVANA VOPÁLKOVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 25.10.2016 |
|
|||
RNDr. LIBOR KABÁT | Aktivní | člen dozorčí rady | 25.10.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MICHAELA SEVEROVÁ | Aktivní | 19.10.2015 | |
|
|||
Ing. MICHAELA SEVEROVÁ | Aktivní | 19.10.2015 | |
|
|||
Ing. Michaela Severová | Neaktivní od 19.10.2015 | 03.08.2011 | |
|
|||
Ing. MICHAELA SEVEROVÁ | Neaktivní od 19.10.2015 | 03.08.2011 | |
|
Registrační číslo České dědictví UNESCO, o.p.s. je 28804678.
Registrační adresa České dědictví UNESCO, o.p.s. je 57001, 1910043, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Bří Šťastných, 1000, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl.
České dědictví UNESCO, o.p.s. byla založena 17.09.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Bc. LADISLAV BÁRTA, Bc. LADISLAV BÁRTA, Ing. IVANA VOPÁLKOVÁ, RNDr. LIBOR KABÁT, Ing. IVANA VOPÁLKOVÁ, RNDr. LIBOR KABÁT.