VIRA HORVAT
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2022 |
Adresa: |
Mukačevo, Ilona Zrini 151/6 |
|
VIRA HORVAT
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2022 |
Adresa: |
Mukačevo, Ilona Zrini 151/6, Ilona Zrini 151/6, Mukačevo, Ukrajina |
|
ROMAN MARTAUS
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
16.08.2022 |
Adresa: |
59101, 3398153, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Žižkova, 227, 1 |
|
ROMAN MARTAUS
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
jednatel |
16.08.2022 |
Adresa: |
59101, 3398153, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Žižkova, 227, 1, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ALEXANDRA GLUŠKOVA
|
Neaktivní
od 16.08.2022
|
jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
62300, 19382201, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 295, 4 |
|
ALEXANDRA GLUŠKOVA
|
Neaktivní
od 16.08.2022
|
jednatel |
27.09.2019 |
Adresa: |
62300, 19382201, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 295, 4, Glinkova 295/4, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
TOMÁŠ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275 |
|
TOMÁŠ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
16.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275, Bratří Čapků 275, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Ing. MILOSLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275 |
|
Ing. Miloslav Matoušek
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275, Bratří Čapků 275, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Ing. Miloslav Matoušek
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
54101, Trutnov, Kryblice, Bří. Čapků, 275 |
|
Tomáš Matoušek
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
54101, Trutnov, Kryblice, Bří. Čapků, 275 |
|
Ing. Miloslav Matoušek
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275, Bratří Čapků 275, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
TOMÁŠ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
54101, 2271141, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Bratří Čapků, 275, Bratří Čapků 275, Kryblice, 54101 Trutnov |
|