VLASTA VALKOUNOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.01.2018 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804 |
|
VLASTA VALKOUNOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.01.2018 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804, Michnova 804, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MARCEL DYNTERA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 806 |
|
PETR ČERNÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 805 |
|
MARCEL DYNTERA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 806, Michnova 806, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PETR ČERNÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 805, Michnova 805, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. LUCIE NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804 |
|
Ing. LUCIE NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
Člen výboru |
16.12.2016 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804, Michnova 804, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MARCEL DYNTERA
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
předseda výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 806 |
|
Ing. LUCIE NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804 |
|
KAREL VOTOČEK
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 805 |
|
MARCEL DYNTERA
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
předseda výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 806, Michnova 806, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. LUCIE NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804, Michnova 804, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
KAREL VOTOČEK
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
člen výboru |
14.11.2016 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 805, Michnova 805, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Marcel Dyntera
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
předseda výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Michnova, 806 |
|
Ing. Lucie Novotná
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Michnova, 804 |
|
Karel Votoček
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Michnova, 805 |
|
MARCEL DYNTERA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
předseda výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264820, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 806, Michnova 806, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. LUCIE NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264803, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 804, Michnova 804, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
KAREL VOTOČEK
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen výboru |
09.12.2010 |
Adresa: |
54101, 2264811, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Michnova, 805, Michnova 805, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|