KRISTÝNA GREGOROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
58401, 9360760, Havlíčkův Brod, Bojiště, Veliká, 18 |
|
STANISLAV FLÉGR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
58401, 9360760, Havlíčkův Brod, Bojiště, Veliká, 18 |
|
STANISLAV FLÉGR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
58401, 9360760, Havlíčkův Brod, Bojiště, Veliká, 18, Veliká 18, 58401 Bojiště |
|
KRISTÝNA GREGOROVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2024
|
Jednatel |
08.11.2018 |
Adresa: |
58401, 9360760, Havlíčkův Brod, Bojiště, Veliká, 18, Veliká 18, 58401 Bojiště |
|
KRISTÝNA GREGOROVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
25768, 3069982, Benešov, Dolní Kralovice, Dolní Kralovice, Přísecká, 120 |
|
KRISTÝNA GREGOROVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2018
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
25768, 3069982, Benešov, Dolní Kralovice, Dolní Kralovice, Přísecká, 120, Přísecká 120, 25768 Dolní Kralovice |
|
MARTIN PROS
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
58401, 9413863, Havlíčkův Brod, Ostrov, Ostrov, 1 |
|
MARTIN PROS
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
58401, 9413863, Havlíčkův Brod, Ostrov, Ostrov, 1, č.p. 1, 58401 Ostrov |
|
Stanislav Flégr
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
58401, 9360760, Bojiště, Veliká, 18 |
|
STANISLAV FLÉGR
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
58401, 9360760, Havlíčkův Brod, Bojiště, Veliká, 18, Veliká 18, 58401 Bojiště |
|
Martin Pros
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
58401, 9413863, Ostrov, 1 |
|
MARTIN PROS
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
58401, 9413863, Havlíčkův Brod, Ostrov, Ostrov, 1, č.p. 1, 58401 Ostrov |
|