MUDr. MARKÉTA FIKAROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2023 |
Adresa: |
53003, 7719698, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Hrázi, 435, Na Hrázi 435, Studánka, 53003 Pardubice |
|
JAN FIKAR
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2023 |
Adresa: |
53003, 7719698, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Hrázi, 435, Na Hrázi 435, Studánka, 53003 Pardubice |
|
MUDr. DAGMAR BROŽOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
53304, 7601816, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Masarykova, 113 |
|
Ing. JAROSLAV BROŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2015 |
Adresa: |
53002, 7711638, Pardubice, Zelené Předměstí, Jiránkova, 2296 |
|
MUDr. DAGMAR BROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2023
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
53304, 7601816, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Masarykova, 113, Masarykova 113, 53304 Sezemice |
|
Ing. JAROSLAV BROŽ
|
Neaktivní
od 01.10.2023
|
jednatel |
18.08.2015 |
Adresa: |
53002, 7711638, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jiránkova, 2296, Jiránkova 2296, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
53002, 7707410, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1856 |
|
MUDr. Dagmar Brožová
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
53304, 7601816, Sezemice, Masarykova, 113 |
|
Ing. Jaroslav Brož
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
53002, 7707410, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1856, nábřeží Závodu míru 1856, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MUDr. DAGMAR BROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
53304, 7601816, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Masarykova, 113, Masarykova 113, 53304 Sezemice |
|