HELENA ŠOLCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
JAKUB JOHN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7269030, Náchod, Bukovice, Bukovice, 134 |
|
DIANA ŠILHAVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7334591, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, K Sídlišti, 289 |
|
HELENA ŠOLCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
JAKUB JOHN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7269030, Náchod, Bukovice, Bukovice, 134, č.p. 134, 54954 Bukovice |
|
DIANA ŠILHAVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.06.2022 |
Adresa: |
54954, 7334591, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, K Sídlišti, 289, K Sídlišti 289, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
JAN KONČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
předseda výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
54954, 7334974, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 327 |
|
JAN KONČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
předseda výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
54954, 7334974, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 327, Fučíkova 327, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
JAN KONČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
předseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
Ing. MILOŠ ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
místopředseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
Ing. JITKA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
JAN KONČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
předseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Ing. MILOŠ ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
místopředseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Ing. JITKA MICHÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Anna Truhlářová
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
Ing. Miloš Řehák
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
místopředseda výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
Jan Končický
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325 |
|
Anna Truhlářová
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Ing. MILOŠ ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
místopředseda výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
JAN KONČICKÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
13.05.2011 |
Adresa: |
54954, 7334958, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova, 325, Fučíkova 325, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|