JAN BERAN
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
55203, 30144612, Náchod, Česká Skalice, Česká Skalice, Pivovarská, 70 |
|
Ing. JAN ŠVORČÍK
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
55203, 7241691, Náchod, Česká Skalice, Česká Skalice, 28. října, 420 |
|
JAN BERAN
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
55203, 30144612, Náchod, Česká Skalice, Česká Skalice, Pivovarská, 70, Pivovarská 70, 55203 Česká Skalice |
|
Ing. JAN ŠVORČÍK
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
55203, 7241691, Náchod, Česká Skalice, Česká Skalice, 28. října, 420, 28. října 420, 55203 Česká Skalice |
|
PAVEL ULRYCH
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
55101, 7281722, Jaroměř, Pražské Předměstí, Husovo náměstí, 380 |
|
PAVEL ULRYCH
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
55101, 7281722, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Husovo náměstí, 380, Husovo náměstí 380, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Pavel Ulrych
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
55101, 7281722, Jaroměř, Husovo náměstí, 380 |
|
PAVEL ULRYCH
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
55101, 7281722, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Husovo náměstí, 380, Husovo náměstí 380, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|