ALEŠ VALENTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.11.2022 |
Adresa: |
58601, 12330809, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Joštova, 23, 25 |
|
ALEŠ VALENTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.11.2022 |
Adresa: |
58601, 12330809, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Joštova, 23, 25, Joštova 23/25, 58601 Jihlava |
|
VÍT VOLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
10100, 22665854, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Oblouková, 943, 38 |
|
Ing. VLADIMÍR DOKONAL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
77900, 28099907, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Zirmova, 1309, 16 |
|
PAVEL ONDRÁČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
60200, 19094213, Brno-město, Brno, Brno-město, Novobranská, 80, 10 |
|
VÍT VOLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
10100, 22665854, Praha, Vršovice, Oblouková, 943, 38, Oblouková 943/38, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR DOKONAL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
77900, 28099907, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Zirmova, 1309, 16, Zirmova 1309/16, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL ONDRÁČEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
60200, 19094213, Brno-město, Brno, Brno-město, Novobranská, 80, 10, Novobranská 80/10, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ DOSTÁL
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
člen představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
58601, 28007930, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Vrchlického, 5282, 50 |
|
Ing. TOMÁŠ DOSTÁL
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
člen představenstva |
02.02.2022 |
Adresa: |
58601, 28007930, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Vrchlického, 5282, 50, Vrchlického 5282/50, 58601 Jihlava |
|
Ing. VLADIMÍR DOKONAL
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
Předseda představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
77900, 28099907, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Zirmova, 1309, 16 |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
člen představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750 |
|
Ing. JOSEF LÉBR
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
člen představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
77900, 23272694, Olomouc, Olomouc, Neředín, Družstevní, 624, 26 |
|
Ing. VLADIMÍR DOKONAL
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
Předseda představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
77900, 28099907, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Zirmova, 1309, 16, Zirmova 1309/16, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
člen představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750, Bratříků 750, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JOSEF LÉBR
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
člen představenstva |
29.03.2018 |
Adresa: |
77900, 23272694, Olomouc, Olomouc, Neředín, Družstevní, 624, 26, Družstevní 624/26, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. PETR PAPOUŠEK
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
předseda představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
37008, 27060390, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1761, 7 |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
člen představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1 |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
člen představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750 |
|
Ing. PETR PAPOUŠEK
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
předseda představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
37008, 27060390, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1761, 7, Jasmínová 1761/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
člen představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1, Nejdlova 923/1, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
člen představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750, Bratříků 750, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. PETR PAPOUŠEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
předseda představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
37008, 27060390, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1761, 7 |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
člen představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1 |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
člen představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750 |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
člen představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750, Bratříků 750, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
člen představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1, Nejdlova 923/1, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. PETR PAPOUŠEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
předseda představenstva |
23.12.2013 |
Adresa: |
37008, 27060390, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1761, 7, Jasmínová 1761/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Petr Papoušek
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
předseda představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
37006, 27060390, České Budějovice, Jasmínová, 1761, 7 |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
člen představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1 |
|
Ing. Michal Tecl
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
člen představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750 |
|
Ing. PETR PAPOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
předseda představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
37008, 27060390, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jasmínová, 1761, 7, Jasmínová 1761/7, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. LUDĚK ERBEN
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
člen představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
36017, 26228688, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Nejdlova, 923, 1, Nejdlova 923/1, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. MICHAL TECL
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
člen představenstva |
28.07.2011 |
Adresa: |
58001, 9595457, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 750, Bratříků 750, 58001 Havlíčkův Brod |
|