MARTIN ČERNÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
JAROMÍR HUDEČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
BOŽENA SUCHÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
MARTIN ČERNÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
JAROMÍR HUDEČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
BOŽENA SUCHÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.02.2022 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
BOŽENA SUCHÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
07.06.2018 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
BOŽENA SUCHÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
07.06.2018 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
člen výboru |
14.03.2018 |
Adresa: |
54341, 9886460, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 300 |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
člen výboru |
14.03.2018 |
Adresa: |
54341, 9886460, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 300, Prostřední Lánov 300, 54341 Lánov |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
MARTIN ČERNÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
předseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
JAROMÍR HUDEČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
MARTIN ČERNÍK
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
předseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
JAROMÍR HUDEČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
člen výboru |
22.05.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439 |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
člen výboru |
22.05.2016 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Ing. Milan Sládek
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Vrchlabí, Horská, 439 |
|
Martin Černík
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
předseda výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Vrchlabí, Horská, 439 |
|
Jaromír Hudeček
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
místopředseda výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Vrchlabí, Horská, 439 |
|
Ing. MILAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
člen výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
MARTIN ČERNÍK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
předseda výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
JAROMÍR HUDEČEK
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
místopředseda výboru |
23.08.2011 |
Adresa: |
54302, 2302209, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 439, Horská 439, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|