MARIIA SMEJDOVA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
předseda představenstva |
09.12.2015 |
Adresa: |
53002, 7694750, Pardubice, Zelené Předměstí, K Vinici, 499 |
|
MARIIA SMEJDOVA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
předseda představenstva |
09.12.2015 |
Adresa: |
53002, 7694750, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, K Vinici, 499, K Vinici 499, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MARIIA SMEJDOVA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
16100, 22243119, Praha, Ruzyně, K letišti, 916, 8 |
|
VASYL KOCHEMBA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
místopředseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
53009, 7795718, Pardubice, Polabiny, Partyzánů, 351 |
|
MARIIA SMEJDOVA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
16100, 22243119, Praha, Ruzyně, K letišti, 916, 8, K letišti 916/8, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
VASYL KOCHEMBA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
místopředseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
53009, 7795718, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Partyzánů, 351, Partyzánů 351, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
MARIIA LENDIEL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53002, 7698852, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova, 976 |
|
MARIIA LENDIEL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
53002, 7698852, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova, 976, Štefánikova 976, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
VASYL KOCHEMBA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53009, 7795718, Pardubice, Polabiny, Partyzánů, 351 |
|
VASYL KOCHEMBA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda představenstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
53009, 7795718, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Partyzánů, 351, Partyzánů 351, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Vasyl Kochemba
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
11.10.2011 |
Adresa: |
53303, 26369940, Dašice, U Kasáren, 517 |
|
Mariia Lendiel
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda představenstva |
11.10.2011 |
Adresa: |
53002, 7698852, Pardubice, Štefánikova, 976 |
|
Vasyl Kochemba
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
11.10.2011 |
Adresa: |
53303, 26369940, Pardubice, Dašice, Dašice, U Kasáren, 517, U Kasáren 517, 53303 Dašice |
|
MARIIA LENDIEL
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda představenstva |
11.10.2011 |
Adresa: |
53002, 7698852, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova, 976, Štefánikova 976, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|