Sajuri Grey s.r.o.
02462427 |
Neaktivní
od 27.07.2020
|
Jednatel |
27.05.2020 |
Adresa: |
60200, 25098250, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 838, 6 |
|
Sajuri Grey s.r.o.
02462427 |
Neaktivní
od 27.07.2020
|
Jednatel |
27.05.2020 |
Adresa: |
60200, 25098250, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 838, 6, Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
MICHAL FERENC
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
54701, 7448589, Náchod, Náchod, Náchod, Žižkova, 898 |
|
MICHAL FERENC
|
Neaktivní
od 27.05.2020
|
jednatel |
08.11.2019 |
Adresa: |
54701, 7448589, Náchod, Náchod, Náchod, Žižkova, 898, Žižkova 898, 54701 Náchod |
|
MICHAL FERENC
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
54931, 7467826, Hronov, Hronov, Husova, 244 |
|
MICHAL FERENC
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
54931, 7467826, Náchod, Hronov, Hronov, Husova, 244, Husova 244, 54931 Hronov |
|
Michal Flaška
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 7440448, Náchod, U Práchovny, 67 |
|
Milada Holbíková
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 30836158, Náchod, Staré Město nad Metují, Růžová, 1963 |
|
Petra Krejsová
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 7457669, Náchod, Kostelecká, 1822 |
|
Michal Flaška
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 7440448, Náchod, Náchod, Náchod, U Práchovny, 67, U Práchovny 67, 54701 Náchod |
|
Milada Holbíková
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 7458932, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Růžová, 1963, Růžová 1963, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Petra Krejsová
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
54701, 7457669, Náchod, Náchod, Náchod, Kostelecká, 1822, Kostelecká 1822, 54701 Náchod |
|