YURIY MURASHKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
2. Komsomolskaja ulice 47/26, PSČ 198096 Sankt-Petěrburg |
|
YURIY MURASHKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
2. Komsomolskaja ulice 47/26, PSČ 198096 Sankt-Petěrburg, 2. Komsomolskaja ulice 47/26, PSČ 198096 Sankt-Petěrburg, Rusko |
|
PAVEL HURTA
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
26601, 22797441, Beroun, Nenačovice, Nenačovice, 62 |
|
PAVEL HURTA
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
26601, 22797441, Beroun, Nenačovice, Nenačovice, 62, č.p. 62, 26601 Nenačovice |
|
PAVEL HURTA
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
25082, 74676342, Praha-východ, Horoušany, Horoušánky, Do polí, 331 |
|
PAVEL HURTA
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
25082, 74676342, Praha-východ, Horoušany, Horoušánky, Do polí, 331, Do polí 331, Horoušánky, 25082 Horoušany |
|
Ing. STANISLAV MÍL
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
15.06.2013 |
Adresa: |
54232, 15173445, Úpice, Úpice, Poděbradova, 249 |
|
Ing. STANISLAV MÍL
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
15.06.2013 |
Adresa: |
54232, 15173445, Trutnov, Úpice, Úpice, Poděbradova, 249, Poděbradova 249, 54232 Úpice |
|
Ing. Stanislav Míl
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
54232, 15173445, Úpice, Poděbradova, 249 |
|
Ing. STANISLAV MÍL
|
Neaktivní
od 15.06.2013
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
54232, 15173445, Trutnov, Úpice, Úpice, Poděbradova, 249, Poděbradova 249, 54232 Úpice |
|