Bc. RADKA DAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21705411, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jungmannova, 747, 28 |
|
Bc. RADKA DAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21705411, Praha, Nové Město, Jungmannova, 747, 28, Jungmannova 747/28, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DANIEL JERIE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095 |
|
DANIEL JERIE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095, Husova 1095, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. RADKA DAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
předseda výboru |
14.08.2021 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
Bc. RADKA DAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
předseda výboru |
14.08.2021 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
předseda výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
Bc. RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
předseda výboru |
09.07.2020 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. LUKÁŠ VEVERKA
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
předseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
Ing. PETR STARÝ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
místopředseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 17531284, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, U trati, 905 |
|
Bc. RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
Bc. LUKÁŠ VEVERKA
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
předseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. PETR STARÝ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
místopředseda výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 17531284, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, U trati, 905, U trati 905, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
člen výboru |
13.07.2017 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272 |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
místopředseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095 |
|
MUDr. VÍT SVOBODA
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 17527678, Jičín, Valdické Předměstí, Tyršova, 501 |
|
RADKA PETRTÝLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
předseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 40577066, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Sv. Čecha, 1272, Sv. Čecha 1272, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
místopředseda výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095, Husova 1095, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
MUDr. VÍT SVOBODA
|
Neaktivní
od 13.07.2017
|
člen výboru |
20.10.2015 |
Adresa: |
50601, 17527678, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Tyršova, 501, Tyršova 501, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Radka Petrtýlová
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
29301, 21253862, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1335 |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
místopředseda výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095 |
|
MUDr. Vít Svoboda
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
50601, 17527678, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Tyršova, 501 |
|
Radka Petrtýlová
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
předseda výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
29301, 21253862, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1335, 17. listopadu 1335, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MUDr. IVANA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
místopředseda výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
50601, 25343637, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Husova, 1095, Husova 1095, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
MUDr. VÍT SVOBODA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
člen výboru |
09.05.2012 |
Adresa: |
50601, 17527678, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Tyršova, 501, Tyršova 501, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|