Mgr. LADISLAV EFFENBERK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
FRANTIŠEK BAČINA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
Mgr. LADISLAV EFFENBERK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
FRANTIŠEK BAČINA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Místopředseda výboru |
10.05.2024 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
Místopředseda výboru |
19.07.2018 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
Mgr. LADISLAV EFFENBERK
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
Ing. JAROSLAV PAKOSTA
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
místopředseda výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660561, Holice, Holice, 5. května, 732 |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
Mgr. LADISLAV EFFENBERK
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
Ing. JAROSLAV PAKOSTA
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
místopředseda výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660561, Pardubice, Holice, Holice, 5. května, 732, 5. května 732, 53401 Holice |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen výboru |
16.04.2015 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
Mgr. Ladislav Effenberk
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
předseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
Ing. Jaroslav Pakosta
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
místopředseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, Holice, Holice, 5.května, 732 |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775 |
|
Mgr. LADISLAV EFFENBERK
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
předseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
Ing. JAROSLAV PAKOSTA
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
místopředseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660561, Pardubice, Holice, Holice, 5. května, 732, 5. května 732, 53401 Holice |
|
VERONIKA VELINSKÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|
JIŘÍ KŘEPELKA
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
53401, 7660987, Pardubice, Holice, Holice, Dukelská, 775, Dukelská 775, 53401 Holice |
|